Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu Sep 28 00:00:00 CET 1961
Diputada de la VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Casada. Dos hijos.Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Cuerpo Técnico de Hacienda de la A.E.A.T.
Directora General de Hacienda del Gobierno de Cantabria (2000-2004). Concejala y portavoz del Grupo Municipal (2008-2011).
Vicepresidenta Primera de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en la XI Legislatura
Portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en la XI Legislatura
Presidenta de la Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en la XI Legislatura
Portavoz de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en la X Legislatura
Portavoz adjunta de la Comisión de Economía y Hacienda en la IX Legislatura
Portavoz de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en la VIII Legislatura
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 al Thu Aug 23 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Hacienda desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Hacienda desde el Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrita Comisión de Fomento desde el Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía y Empresa desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde el Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Economía, Industria y Competitividad desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad desde el Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 al Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Thu Dec 01 00:00:00 CET 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión de Hacienda y Función Pública desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Fri Nov 30 00:00:00 CET 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones (124/3). desde el Wed Jun 20 00:00:00 CEST 2018 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones (124/3) desde el Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jul 17 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales (122/264). desde el Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Presidenta Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Wed Jul 20 00:00:00 CEST 2016 al Wed Feb 15 00:00:00 CET 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000677) Presentado el 21/06/2018 , calificado el 26/06/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001228) Presentado el 12/09/2018 , calificado el 18/09/2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001332) Presentado el 18/10/2018 , calificado el 23/10/2018
-
Elección de miembros de otros órganos. Comunicación de la propuesta de nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como remisión de curriculum vitae. (276/000003)
Comisión de Economía y CompetitividadFecha: 23/11/2016, 17:38:14 - 17:45:43
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y, más en concreto, sobre las medidas adoptadas para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012, más conocida como 'amnistía fiscal', tributen efectivamente al tipo del 10% contemplado expresamente en la Ley. (173/000003)
PlenoFecha: 29/11/2016, 21:51:24 - 21:57:56
-
Real Decreto-Ley. Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. (130/000002)
PlenoFecha: 15/12/2016, 11:32:52 - 11:43:34