Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu Sep 01 00:00:00 CET 1955
Diputada de la X, XI, y XII Legislaturas
Inspectora de Hacienda del Estado. Auditora de Cuentas. Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Máster en Alta Dirección en el Instituto Bravo Murillo.Ha ocupado diversos cargos: Presidenta Zona Especial Canarias. Viceconsejera de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea en el Gobierno de Canarias.
Profesora asociada en la Universidad de Las Palmas.
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde el Tue Feb 09 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000203) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000163) Presentado el 07/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias. (161/000034)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 24/02/2016, 18:24:55 - 18:32:03
-
Proposición no de Ley sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (Garantía Juvenil). (161/000040)
Comisión de Empleo y Seguridad SocialFecha: 24/02/2016, 18:53:30 - 18:59:10
-
Proposición no de Ley sobre la actualización del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (161/000182)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasFecha: 16/03/2016, 11:48:15 - 11:52:42