Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Sep 08 00:00:00 CET 1963
Diputado de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Casado. Dos hijos.Profesionalmente siempre dedicado a la protección, estudio y defensa de la naturaleza.
Cofundador del Partido Equo. Actualmente co-portavoz del partido.
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Comercio y Turismo desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde el Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 al Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2016 al Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital desde el Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). desde el Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y Declaración que España desea formular (110/6). desde el Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017 al Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales (122/134). desde el Tue Jun 12 00:00:00 CEST 2018 al Tue Feb 19 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (122/137). desde el Thu Mar 15 00:00:00 CET 2018 al Thu Apr 05 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde el Tue Dec 20 00:00:00 CET 2016 al Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto (125/9). desde el Wed Nov 21 00:00:00 CET 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear desde el Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (121/18). desde el Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2018 al Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000112) Presentado el 09/02/2017 , calificado el 14/02/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000453) Presentado el 16/11/2017 , calificado el 21/11/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000673) Presentado el 21/06/2018 , calificado el 26/06/2018
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios. (162/000160)
PlenoFecha: 04/10/2016, 18:24:01 - 18:30:19
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para presentar el Informe de actividad realizado por el citado organismo durante el año 2015, así como informar sobre cuestiones de seguridad nuclear relativas a su competencia, entre otros, el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. (212/000040)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 05/10/2016, 09:06:37 - 09:08:19
-
Solicitud de comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para dar cuenta de la gestión realizada en el Consejo de Seguridad Nuclear desde su última comparecencia el día 03/12/2014, y en particular, en lo relativo al proceso de reapertura de la central nuclear de Garoña y la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca). (212/000041)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 05/10/2016, 09:06:37 - 09:08:19