Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Oct 09 00:00:00 CET 1985 en Logroño
Diputado de la X, XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.Militante de Izquierda Unida. Activista y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Wed Feb 24 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000465) Presentado el 07/03/2016 , calificado el 15/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000653) Presentado el 15/03/2016 , calificado el 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000853) Presentado el 22/03/2016 , calificado el 29/03/2016
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoFecha: 02/03/2016, 17:14:29 - 17:24:18
Fecha: 02/03/2016, 18:25:37 - 18:27:45
Fecha: 04/03/2016, 19:44:24 - 19:47:48