Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Jun 21 00:00:00 CET 1961
Diputado de la XI, XII, y XIII Legislaturas
Casado. Dos hijos.Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ministro de Justicia.
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Presidente Comisión de Interior desde el Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Interior desde el Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037200) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037201) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/037202) Presentado el 31/08/2018 , calificado el 04/09/2018
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Cuáles van a ser las prioridades del Ministro de Justicia tras haber rechazado esta Cámara las principales medidas de su pacto de investidura en este ámbito? (180/000035)
PlenoFecha: 30/11/2016, 09:36:55 - 09:39:17
Fecha: 30/11/2016, 09:39:49 - 09:39:56
-
¿Considera el Gobierno que las medidas contra la corrupción son injustas? (180/000039)
PlenoFecha: 30/11/2016, 09:40:52 - 09:41:39