Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Oct 14 00:00:00 CET 1956 en Leganés (Madrid)
Diputado de la V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, y XV Legislaturas
Casado. Dos hijas. Licenciado en Filosofía.- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Presidente Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cultura desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008331) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008332) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008333) Presentado el 29/06/2012 , calificado el 03/07/2012
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000026)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloFecha: 18/01/2012, 09:59:30 - 10:04:38
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la modificación de la adscripción orgánica del Instituto Cervantes. (161/000652)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 27/06/2012, 19:59:08 - 20:09:00