Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Sep 28 00:00:00 CET 1969
Diputado de la VII, XI, y XII Legislaturas
Casado, dos hijas.Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.
Abogado.
Vicesecretario General de Organización y Electoral del PP.
Presidente del PP de Zamora.
Alcalde de Casaseca de las Chanas (Zamora).
Ex-Presidente de la Diputación de Zamora.
- Vocal Diputación Permanente desde el Wed Apr 20 00:00:00 CEST 2016 al Tue Jul 19 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Presidente Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Wed Feb 03 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000101) Presentado el 04/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000068) Presentado el 04/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Industria, Energía y Turismo y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000022)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 10/02/2016, 12:44:18 - 12:45:17
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela. (162/000031)
PlenoFecha: 27/04/2016, 19:42:19 - 19:51:24
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre el fomento de los beneficios de la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Zamora. (161/000585)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 28/04/2016, 13:21:50 - 13:23:40