Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Thu Feb 24 00:00:00 CET 1949 en Sords-Corvellá de Terri (GironaO
Diputada de la XI Legislatura
Licenciada en Historia.Profesora de Enseñanza Secundaria en Geografía e Historia. Jubilada desde 2014.
Militancia en el PSUC i ICV desde 1971 a 1991.
Concejala del Ayuntamiento de Banyoles 1983-1987.
Actividades relacionadas con inmigrantes: legalización, clases. Cooperación internacional: Gambia.
- Vocal Comisión de Interior desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vicepresidenta Segunda Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000111) Presentado el 04/01/2016 , calificado el 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000089) Presentado el 04/01/2016 , calificado el 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la implementación en España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. (161/000356)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloFecha: 13/04/2016, 17:24:45 - 17:27:34
-
Proposición no de Ley relativa a mejorar y actualizar la regulación de la publicidad de los centros, establecimientos y servicios sanitarios. (161/000465)
Comisión de Sanidad y Servicios SocialesFecha: 19/04/2016, 14:26:50 - 14:29:22