Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Aug 28 00:00:00 CET 1936 en El Viso del Alcor (Sevilla)
Diputado de la I Legislatura
- Vocal Comisión de Política Social y de Empleo (10/03/1982 a 27/08/1982) desde el Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 al Wed Apr 14 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Especial para los Problemas de los Disminuidos Físicos y Mentales desde el Thu Apr 09 00:00:00 CEST 1981 al Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación Conjunta Congreso de los Diputados-Senado sobre los Hechos Derivados del Proceso Toxico debido al Consumo de Aceite Adulterado y Objeto de Comercialización Clandestina desde el Wed Oct 07 00:00:00 CET 1981 al Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000177) Presentado el 12/02/1982
- Interpelación ordinaria.(170/000209) Presentado el 19/11/1981
- Interpelación ordinaria.(170/000221) Presentado el 29/10/1981
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Comparecencia de don Jesús Sancho Rof, Ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, para informar sobre programas y proyectos de su Departamento. (211/000523)
Comisión de Sanidad y Seguridad SocialFecha: 23/04/1981
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Protección de la salud pública y la defensa de las personas afectadas por la llamada neumonía tóxica. (162/000071)
PlenoFecha: 16/09/1981
-
Debate sobre la adulteración de aceite de colza desnaturalizado. (162/000073)
PlenoFecha: 16/09/1981