Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat May 22 00:00:00 CET 1971 en San Sebastián
Diputada de la IX Legislatura
Soltera.Diplomada en Derecho (5º Derecho. Plan 2000).
Diputada de Deportes y Juventud en la Diputación Foral de Gipuzkoa (1995-1999).
Concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián (1999-2009).
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2009 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Administraciones Públicas desde el Wed May 20 00:00:00 CEST 2009 al Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009
- Vocal Comisión de Política Territorial desde el Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el Wed May 20 00:00:00 CEST 2009 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Portavoz adjunta Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo desde el Thu May 28 00:00:00 CEST 2009 al Tue Sep 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo desde el Wed May 20 00:00:00 CEST 2009 al Thu May 28 00:00:00 CEST 2009
- Vocal Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico desde el Wed May 20 00:00:00 CEST 2009 al Wed Sep 09 00:00:00 CEST 2009
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social (121/123). desde el Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2011 al Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2011
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley por la que pasan a denominarse oficialmente "Araba-Álava", "Gipuzkoa" y "Bizkaia" las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente "Álava", "Guipúzcoa" y "Vizcaya" (122/252). desde el Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2011 al Tue Apr 12 00:00:00 CEST 2011
- Pregunta oral en Pleno.(180/000709) Presentado el 24/09/2009 , calificado el 29/09/2009
- Declaración de actividades.(004/000382) Presentado el 18/05/2009 , calificado el 26/05/2009
- Declaración de bienes y rentas.(005/000292) Presentado el 07/09/2011 , calificado el 08/09/2011
-
Otras comparecencias en Comisión. Comparecencia de don Juan Iranzo Martín, Catedrático de Economía Aplicada y Director del Instituto de Estudios Económicos, acordada por la citada Comisión, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la misma. (219/000315)
Comisión no perm. seguimiento y evaluación acuerdos Pacto de ToledoFecha: 29/09/2009
-
Pregunta oral en Pleno. Valoración de la reciente Semana Ministerial que ha tenido lugar en Naciones Unidas. (180/000709)
PlenoFecha: 30/09/2009
-
Proposición no de Ley ante el Pleno. Proposición no de Ley de medidas para el empleo de mujeres mayores de 45 años o con especiales dificultades. (162/000470)
PlenoFecha: 27/10/2009