Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat Sep 30 00:00:00 CET 1961
Diputada de la VIII, IX, X, XIII, XIV, y XV Legislaturas
Casada. Dos hijos.Asesora laboral. Diputada en las Cortes Valencianas 1995-2004 (IV, V y VI Legislaturas). Concejala del Ayuntamiento de Alicante 1991-1995.
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 al Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Vocal Comisión de Fomento desde el Thu Mar 01 00:00:00 CET 2012 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrita Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 al Thu Mar 01 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2012 al Wed Nov 26 00:00:00 CET 2014
- Portavoz Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Mar 19 00:00:00 CET 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cultura desde el Thu Mar 01 00:00:00 CET 2012 al Wed Mar 19 00:00:00 CET 2014
- Vicepresidenta Primera Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 al Mon Mar 24 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades desde el Mon Mar 24 00:00:00 CET 2014 al Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático desde el Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 al Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2012
- Vocal Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas (154/12). desde el Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2014 al Thu Jun 25 00:00:00 CEST 2015
- Vocal Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales (154/7). desde el Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2014 al Thu Apr 23 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica (121/9). desde el Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2012 al Tue Jun 05 00:00:00 CEST 2012
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (121/130). desde el Thu May 07 00:00:00 CEST 2015 al Thu May 07 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (121/131). desde el Thu May 07 00:00:00 CEST 2015 al Thu May 07 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/001440) Presentado el 15/10/2015 , calificado el 20/10/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001346) Presentado el 12/11/2013 , calificado el 19/11/2013
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000011) Presentado el 23/02/2012 , calificado el 28/02/2012
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Valoración de la situación de interinidad en la que se encuentra la presidencia de la Corporación RTVE. (178/000011)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesFecha: 29/02/2012, 12:53:35 - 12:53:46
Fecha: 29/02/2012, 12:55:29 - 12:58:24
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la protección de las salinas de Calpe (Alicante). (161/000238)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteFecha: 06/03/2012, 12:06:19 - 12:10:46