Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon Jul 19 00:00:00 CET 1954 en Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Diputado de la IV, V, VI, VII, y VIII Legislaturas
Casado con Dª Ofelia Moreno Sanjuán. 2 hijos. Jefe de Administración en la Empresa Nacional Bazán. Presidente de la Diputación de Cádiz.- Vocal Comisión de Defensa desde el Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 al Tue Apr 13 00:00:00 CEST 1993
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde el Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 al Tue Apr 13 00:00:00 CEST 1993
- Ponente Ponencia P.L.Modif.Ptos.Trabajo Funcionarios Admon.Local (exp.121/116) desde el Tue Feb 23 00:00:00 CET 1993 al Tue Feb 23 00:00:00 CET 1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000241) Presentado el 24/05/1990 , calificado el 29/05/1990
- Pregunta oral en Pleno.(180/000285) Presentado el 07/06/1990 , calificado el 12/06/1990
- Pregunta oral en Pleno.(180/000334) Presentado el 13/09/1990 , calificado el 18/09/1990
-
Pregunta oral en Pleno. Medidas que impliquen el despido de trabajadores del arsenal militar de la Carraca en San Fernando (Cádiz). (180/000241)
PlenoFecha: 30/05/1990
-
Repercusión laboral que va a tener el acuerdo de las Empresas Bazán de San Fernando (Cádiz) e INISEL en los sectores naval y de armamento de aquella empresa. (180/000334)
PlenoFecha: 19/09/1990
-
Actividad de las factorías navales de la Bahía de Cádiz en aplicación del Plan de Alta Mar. (180/000372)
PlenoFecha: 26/09/1990