Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Jun 28 00:00:00 CET 1955 en Oviedo (Asturias)
Diputado de la II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX Legislaturas
Casado con Ana Rosa Sánchez Ceballos. 2 hijos. Licenciado en Derecho. Abogado.- Vocal Comisión de Justicia e Interior desde el Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Presidente Comisión de Peticiones desde el Thu Dec 02 00:00:00 CET 1982 al Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Vocal Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas desde el Wed Feb 12 00:00:00 CET 1986 al Wed Apr 23 00:00:00 CEST 1986
- Pregunta oral en Pleno.(180/000228) Presentado el 17/04/1986
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/003559) Presentado el 18/09/1984
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/003665) Presentado el 04/10/1984
-
Acta de Diputado. Credencial de Diputado. Oviedo. (000/000279)
PlenoFecha: 18/11/1982
-
Proyecto de ley. Reforma urgente y parcial del Código Penal. (121/000015)
Comisión de Justicia e InteriorFecha: 13/04/1983
Fecha: 15/04/1983