Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ortiz Climent, Leopoldo
Ficha personal
Nacido el Sat Sep 13 00:00:00 CET 1941 en Catadau (Valencia)
Diputado de la V Legislatura
Casado con Dª María Dolores Gras Verdú. 3 hijos. Ingeniero Agrónomo. Ingeniero Frigorista. Diplomado en Comercio Exterior. Director Gerente de la Empresa "Codapa Ingeniería y Gestión S.L.". Eurodiputado.
Condición plena: Tue Jun 29 00:00:00 CEST 1993
Causó baja el Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
Histórico de cargos
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Presidente Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente desde el Thu Sep 16 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Mixta para las Comunidades Europeas desde el Thu Oct 14 00:00:00 CET 1993 al Mon Jun 13 00:00:00 CEST 1994
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea desde el Mon Jun 13 00:00:00 CEST 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia s/ Unión Económica y Monetaria y Fondos Estruct. (exp.154/7) desde el Wed Mar 02 00:00:00 CET 1994 al Mon Jun 13 00:00:00 CEST 1994
- Ponente Ponencia s/Unión Económica y monetaria y Fondos Estruct.(exp.154/7) desde el Mon Jun 13 00:00:00 CEST 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
Iniciativas Parlamentarias
- Pregunta oral en Pleno.(180/001600) Presentado el 14/12/1995 , calificado el 19/12/1995
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009834) Presentado el 30/03/1995 , calificado el 04/04/1995
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/009835) Presentado el 30/03/1995 , calificado el 04/04/1995
Intervenciones Parlamentarias
-
Pregunta oral en Pleno. Medidas en favor de los damnificados por la presa de Tous (Valencia). (180/001600)
PlenoFecha: 20/12/1995