Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Tue Dec 05 00:00:00 CET 1967
Deputy of the VIII, y IX Legislatures
Casada. Un hijo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Despacho profesional. Durante 13 años, Diputada Autonómica y del Consell Insular de Mallorca. Durante 4 años, Concejala del Ayuntamiento de Inca. Durante 4 años, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular.- Vocal Comisión de Economía y Hacienda from Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 to Fri May 27 00:00:00 CEST 2011
- Portavoz Comisión de Industria, Turismo y Comercio from Mon May 05 00:00:00 CEST 2008 to Fri May 27 00:00:00 CEST 2011
- Vocal Delegación española en el Grupo de Amistad con la Cámara de Diputados de Túnez from Tue Jun 09 00:00:00 CEST 2009 to Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2011
- Pregunta oral en Pleno.(180/000194) Presented on 18/09/2008 , qualified on 23/09/2008
- Pregunta oral en Pleno.(180/000261) Presented on 23/10/2008 , qualified on 28/10/2008
- Pregunta oral en Pleno.(180/000456) Presented on 18/03/2009 , qualified on 24/03/2009
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las medidas políticas que adoptará como responsable de su Ministerio. (213/000011)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioDate: 04/06/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000028)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioDate: 04/06/2008
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre los objetivos y programa de trabajo del Ministerio durante la presente Legislatura. (213/000053)
Comisión de Industria, Turismo y ComercioDate: 04/06/2008