Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Apr 21 00:00:00 CET 1973 in Pamplona (Navarra)
Deputy of the XI, y XII Legislatures
Casado. Tres hijos.Licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad Molecular.
Fundador de la Asociación Síndrom UP! por la Discapacidad.
Ex-Director de Capital Riesgo. Ex-Director del Centro Cultural Civican.
Ex-Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.
- Vocal Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Sun Oct 01 00:00:00 CEST 2017 to Tue Oct 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces from Sun Jan 01 00:00:00 CET 2017 to Tue Jan 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz adjunto Junta de Portavoces from Wed Aug 01 00:00:00 CEST 2018 to Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión Constitucional from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Hacienda from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Presupuestos from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía y Empresa from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades from Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad from Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Economía, Industria y Competitividad from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Economía y Competitividad from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Hacienda y Función Pública from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Adscrito Comisión de Empleo y Seguridad Social from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Sanidad y Servicios Sociales from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos from Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 to Tue Oct 31 00:00:00 CET 2017
- Portavoz Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico from Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Suplente Subcomisión para la reforma electoral (154/10). from Wed May 10 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (122/21). from Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad (125/16) from Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 to Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes (122/22). from Thu Jun 28 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (121/6). from Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 to Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (121/20). from Thu May 10 00:00:00 CEST 2018 to Thu May 10 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (122/59). from Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017 to Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000343) Presented on 21/09/2017 , qualified on 28/09/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000537) Presented on 15/02/2018 , qualified on 20/02/2018
- Pregunta oral en Pleno.(180/000921) Presented on 14/02/2019 , qualified on 19/02/2019
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno de don Mariano Rajoy Brey, una vez celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, prevista en el artículo 99.1 de la Constitución. (080/000001)
PlenoDate: 31/08/2016, 17:38:29 - 17:44:21
Date: 31/08/2016, 18:47:21 - 18:49:32
Date: 02/09/2016, 20:03:32 - 20:05:37