Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Feb 14 00:00:00 CET 1970
Deputy of the VII, X, XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Senadora autonómica en la VIII Legislatura.Casada. Dos hijos.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Alcaldesa de Ciudad Real (2007-2015).
Vicepresidenta de la Mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha y portavoz del Grupo Popular en el mismo.
Ha sido gerente del Centro Mujer y Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 to Wed Aug 07 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Defensa from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento from Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 to Tue Aug 06 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género from Thu Sep 12 00:00:00 CEST 2019 to Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/001965) Presented on 16/08/2019 , qualified on 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002364) Presented on 02/09/2019 , qualified on 04/09/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/002379) Presented on 02/09/2019 , qualified on 04/09/2019