Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Thu Oct 13 00:00:00 CET 1966
Deputy of the X, XI, XII, XIII, y XIV Legislatures
Doctor Ingeniero Agrónomo. Licenciado en Economía. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas (U. Carlos III). Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y RSC (UNED y UJI). Máster en Administración de Empresas (UNED). Máster en Gestión del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (UNED).Profesor tutor de la UNED.
Funcionario del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Delegado Provincial de Agricultura y Medio Ambiente (Marzo 2001-Abril 2004). Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Abril 2004-Noviembre 2007). Subdelegado del Gobierno de Albacete (Noviembre 2007-Octubre 2011).
Secretario General Provincial del PSOE de Albacete.
- Vocal Comisión de Interior from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Interior from Wed Feb 27 00:00:00 CET 2013 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Economía y Competitividad from Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Secretario Segundo Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Mar 13 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz adjunto Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Mar 13 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo from Wed May 23 00:00:00 CEST 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Wed May 23 00:00:00 CEST 2012 to Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Mon Nov 17 00:00:00 CET 2014 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión para el Estudio del Cambio Climático from Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014
- Portavoz Comisión para el Estudio del Cambio Climático from Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2014 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Subcomisión creada con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y a las del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (154/1). from Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito (154/2). from Wed May 16 00:00:00 CEST 2012 to Wed Nov 20 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado (121/56). from Tue Oct 22 00:00:00 CEST 2013 to Tue Oct 22 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española (121/67). from Mon Dec 16 00:00:00 CET 2013 to Mon Dec 16 00:00:00 CET 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (procedente del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo) (121/89). from Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2014 to Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio) (121/104). from Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014 to Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (121/97). from Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2014 to Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2014
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria (121/144). from Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015 to Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015
- Pregunta oral en Pleno.(180/000772) Presented on 05/12/2013 , qualified on 10/12/2013
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002898) Presented on 23/01/2015 , qualified on 23/01/2015
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002899) Presented on 23/01/2015 , qualified on 23/01/2015
-
Solicitud de comparecencia del Subsecretario de Economía y Competitividad, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (212/000178)
Comisión de PresupuestosDate: 18/04/2012, 17:23:12 - 17:30:20
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la modernización del estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado. (161/000390)
Comisión de Hacienda y Administraciones PúblicasDate: 26/06/2012, 12:23:54 - 12:29:39
-
Solicitud de comparecencia del Subsecretario de Economía y Competitividad, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (212/000524)
Comisión de PresupuestosDate: 05/10/2012, 11:16:12 - 11:22:37