Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Mon May 07 00:00:00 CET 1951 en Carlet (Valencia)
Diputado de la IX Legislatura
Casado. Dos hijas. Doctor en Medicina. Catedrático de Fisiología. Docencia, Investigación y Gestión Universitaria.Presidencia de Sociedades Científicas (Sociedad Española de Diabetes, Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, Sociedad de Biofísica de España y Asociación Europea de Sociedades de Biofísica).
Ministro de Sanidad y Consumo (2007-2009).
- Adscrito Comisión de Sanidad y Consumo desde el Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2008 al Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009
- Adscrito Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo desde el Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 al Sat Nov 07 00:00:00 CET 2009
- Vocal Comisión de Ciencia e Innovación desde el Thu May 14 00:00:00 CEST 2009 al Sat Nov 07 00:00:00 CET 2009
- Declaración de actividades.(004/000327) Presentado el 31/03/2008 , calificado el 07/04/2008
-
Pregunta oral en Pleno. Opinión del Gobierno respecto a su gestión de la crisis del aceite de girasol. (180/000011)
PlenoFecha: 14/05/2008
Fecha: 14/05/2008
-
Iniciativas que respalda el Gobierno de las planteadas en la reunión de la 61ª Asamblea Mundial de la Salud que se está desarrollando en Ginebra. (180/000042)
PlenoFecha: 21/05/2008