Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Fri Dec 21 00:00:00 CET 1951 en Belvis de la Jara (Toledo)
Diputado de la IV, V, y VI Legislaturas
Casado. 2 hijos. Licenciado en Derecho. Abogado laboralista. Afiliado al PCE en 1972 y a Esquerra Unida en 1986.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Fri Sep 10 00:00:00 CEST 1993 al Wed Mar 27 00:00:00 CET 1996
- Portavoz Sustituto Junta de Portavoces desde el Tue Jul 06 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el Tue Jul 11 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Política Social y Empleo desde el Thu Sep 09 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Secretario Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Prop.L.O. Reforma del Estatuto Aut. Com.Valenciana (127/4) desde el Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993 al Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Prop.L.O.derog.L.O.12/82,transf.tit.est.a C.Valenciana(125/4) desde el Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993 al Tue Nov 16 00:00:00 CET 1993
- Ponente Ponencia Prop.L. s/indemnización daños por rotura Presa Tous (122/44) desde el Wed Dec 14 00:00:00 CET 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. modf.C.c. s/contratos servicios y de Obra (exp.121/43 desde el Wed Dec 14 00:00:00 CET 1994 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Especial análisis problemas estr.Seguridad Social (exp.154/4) desde el Wed Mar 02 00:00:00 CET 1994 al Tue Mar 28 00:00:00 CEST 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.mod.Estatuto Trabajadores y L.Proc.Laboral (exp.121/32 desde el Tue Feb 22 00:00:00 CET 1994 al Tue Mar 01 00:00:00 CET 1994
- Ponente Ponencia Proy.L.medidas urgentes para Fomento Ocupación (exp.121/30) desde el Tue Feb 22 00:00:00 CET 1994 al Tue Feb 22 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000012) Presentado el 09/09/1993 , calificado el 14/09/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000206) Presentado el 09/12/1993 , calificado el 14/12/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000242) Presentado el 03/02/1994 , calificado el 08/02/1994
-
Proposición de ley de Comunidades Autónomas. Proposición de Ley Orgánica por la cual se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal (corresponde al número de expediente 125/000012/0000 de la IV Legislatura). (125/000004)
PlenoFecha: 14/09/1993
-
Pregunta oral en Pleno. Valoración por el Gobierno, al día de hoy, del proceso de negociación del Acuerdo Nacional por el Empleo y de las posiciones de las partes implicadas. (180/000012)
PlenoFecha: 15/09/1993
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ante la Comisión de Política Social y Empleo, para informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en su Departamento en este mandato. (213/000013)
Comisión de Política Social y EmpleoFecha: 28/09/1993