Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Jan 30 00:00:00 CET 1974 en Marín (Pontevedra)
Diputado de la VIII Legislatura
Casado. Licenciado en Ciencias Políticas, Máster en Dirección de Recursos Humanos, Especialista en Economía Pesquera por la U.S.C. Delegado de Visita Médica (Excedencia). Alcalde-Presidente Concello de Marín. Secretario General P.S. de G.-P.S.O.E Comarca Morrazo. Secretario Organización Agrupación Local de Marín del P.S. de G.-P.S.O.E- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores desde el Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2007 al Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2007
- Portavoz adjunto Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2007 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2007 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/137223) Presentado el 26/11/2007 , calificado el 11/12/2007
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Opinión del Gobierno acerca de la propuesta de la Comisión Europea de revisar la gestión de las pesquerías y abordar el debate sobre la alternativa que constituye crear un sistema de derechos de pesca transferibles. (181/003380)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónFecha: 07/11/2007
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la vulneración de los derechos humanos en Irán. (161/002469)
Comisión de Asuntos ExterioresFecha: 28/11/2007
-
Proposición no de Ley relativa a los problemas de la flota dedicada a la captura de pez espada en Namibia. (161/002442)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónFecha: 29/11/2007