Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue May 23 00:00:00 CET 1950 en Madrid
Diputado de la VI, VII, y VIII Legislaturas
Casado, 4 hijos. Licenciado en Drecho, Máster en Asesoría Jurídica. Abogado. Diputado en las Legislaturas VI y VII. Vicepresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid.- Vicepresidente Segundo Comisión de Industria, Turismo y Comercio desde el Wed Dec 20 00:00:00 CET 2006 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión de Industria, Turismo y Comercio desde el Wed Dec 13 00:00:00 CET 2006 al Wed Dec 20 00:00:00 CET 2006
- Vocal Comisión no permanente sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico desde el Tue May 08 00:00:00 CEST 2007 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Delegación española en el Grupo de Amistad con Venezuela desde el Thu Jun 07 00:00:00 CEST 2007 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Pregunta oral en Pleno.(180/001662) Presentado el 01/02/2007 , calificado el 06/02/2007
- Pregunta oral en Pleno.(180/002014) Presentado el 06/09/2007 , calificado el 11/09/2007
- Pregunta oral en Pleno.(180/002080) Presentado el 27/09/2007 , calificado el 02/10/2007
-
Pregunta oral en Pleno. Previsión en cuanto al cese de la Delegada del Gobierno en Madrid por su actuación hacia un militante del PP por hacer sonar un silbato en una manifestación. (180/001619)
PlenoFecha: 13/12/2006
-
Postura del Gobierno ante la propuesta de la Presidencia de la Comunidad de Madrid de sufragar los gastos de los 3.000 nuevos policías nacionales y guardias civiles que se necesitan para reforzar la seguridad en la Región. (180/001662)
PlenoFecha: 07/02/2007
-
Informe del Tribunal de Cuentas. Informe de fiscalización del proceso de privatización de Babcock Wilcox Española, S.A. (251/000106)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasFecha: 20/02/2007