Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jul 05 00:00:00 CET 1970 en Barcelona
Diputado de la VII, VIII, IX, X, XI, y XII Legislaturas
Casado. Una hija. Licenciado en Derecho. Universidad de Barcelona. Abogado. Presidente de Nuevas Generaciones del PP (1997-2000). Asesor del Gabinete del Presidente del Gobierno (2001). Diputado en la VII Legislatura. Secretario Nacional de Comunicación del PP.- Vocal Comisión de Administraciones Públicas desde el Wed Oct 04 00:00:00 CEST 2006 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Thu Oct 05 00:00:00 CEST 2006 al Tue Jan 15 00:00:00 CET 2008
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas (121/116). desde el Wed Mar 28 00:00:00 CEST 2007 al Wed Mar 28 00:00:00 CEST 2007
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000108) Presentado el 20/09/2007 , calificado el 25/09/2007
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000135) Presentado el 25/10/2007 , calificado el 30/10/2007
- Pregunta oral a la Corporación RTVE.(178/000156) Presentado el 22/11/2007 , calificado el 27/11/2007
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la presencia de las lenguas cooficiales con el castellano en las páginas web y formularios oficiales ofrecidos por la Administración General del Estado, Sociedades Públicas, Fundaciones y Entidades Públicas Empresariales a través de internet. (161/001014)
Comisión de Administraciones PúblicasFecha: 21/11/2006
-
Proposición no de Ley sobre la frecuencia de paso y los retrasos de los trenes de cercanías Renfe en el área metropolitana de Barcelona. (161/001751)
Comisión de Fomento y ViviendaFecha: 21/11/2006
-
Proposición no de Ley relativa al cierre de la emisora Radio 4. (161/001551)
Comisión de Control Parlamentario de RTVEFecha: 13/12/2006