Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Aug 08 00:00:00 CET 1948 en A Coruña
Diputado de la VI Legislatura
Casado. Dos hijos. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular de Economía Aplicada. Miembro del PS de G-PSOE. Ha sido Director del Gabinete del Ministro y Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 1985-90, Secretario General para las Infraestructuras del Transporte del MOPTMA 1991-94.- Vocal Comisión de Presupuestos desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Tue Oct 28 00:00:00 CET 1997
- Vocal Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Mon Oct 07 00:00:00 CEST 1996
- Vocal Comisión de Infraestructuras desde el Mon Oct 07 00:00:00 CEST 1996 al Tue Oct 28 00:00:00 CET 1997
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Tue Oct 28 00:00:00 CET 1997
- Ponente Ponencia Cuenta General del Estado de 1992 (expte. 250/1). desde el Tue Sep 24 00:00:00 CEST 1996 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000047) Presentado el 23/05/1996 , calificado el 28/05/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000073) Presentado el 06/06/1996 , calificado el 11/06/1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000199) Presentado el 12/09/1996 , calificado el 17/09/1996
-
Pregunta oral en Pleno. Previsiones acerca del cumplimiento del compromiso electoral del actual Gobierno, relativo al mantenimiento de la inversión pública. (180/000073)
PlenoFecha: 19/06/1996
-
Informe del Tribunal de Cuentas. Informe de fiscalización del Boletín Oficial del Estado, ejercicios 1989-1990-1991 (corresponde al número de expediente 251/000061/0000 de la V Legislatura). (251/000001)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasFecha: 25/06/1996
-
Informe de fiscalización de las sociedades estatales que integran el Grupo 'Barcelona Holding Olímpico, SA (HOLSA)' (corresponde al número de expediente 251/000062/0000 de la V Legislatura). (251/000002)
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de CuentasFecha: 25/06/1996