Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun May 28 00:00:00 CEST 1944 in Tafalla (Navarra)
Deputy of the I, II, III, IV, y V Legislatures
Casado. Economista. Consejero de Comercio del Consejo General Vasco.- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Tue Apr 22 00:00:00 CEST 1980 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Comercio y Turismo (11/05/1979 a 14/05/1981) from Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 to Thu May 14 00:00:00 CEST 1981
- Vocal Comisión de Economía y Comercio (14/05/1981 a 03/03/1982) from Thu May 14 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Economía, Comercio y Hacienda (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Presupuestos (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Industria y Energía (11/05/1979 a 10/03/1982) from Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) from Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios (10/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE (16/04/1980 a 11/03/1982) from Thu Apr 17 00:00:00 CEST 1980 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (31/05/1979 a 11/03/1982) from Wed Apr 16 00:00:00 CEST 1980 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre RTVE (11/03/1982 a 27/08/1982) from Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000183) Presented on 10/09/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000079) Presented on 01/09/1980
- Pregunta oral en Pleno.(180/000082) Presented on 10/09/1980
-
Comunicación del Gobierno. Comunicación del Gobierno sobre la situación del país tras el período de tres años transcurridos de convivencia democrática y otros temas como el imperio de la ley, la construcción del Estado de las Autonomías, la situación energética nacional y el desempleo. (200/000013)
PlenoDate: 21/05/1980
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno. (082/000001)
PlenoDate: 30/05/1980
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Acciones terroristas de Euskadi ta Askatasuna (ETA) político-militar, en Andalucía y País Vasco. (162/000026)
PlenoDate: 24/06/1980