Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Oct 29 00:00:00 CET 1980 in Logroño (La Rioja)
Deputy of the IX, X, XI, y XII Legislatures
Doctor por la Universidad de La Rioja. Licenciado en Humanidades con mención honorífica al mejor expediente académico (2002/2003).Diplomado en Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora (2005).
Presidente de la Asociación de Estudiantes de La Rioja y Miembro del Claustro de la Universidad. (1999-2003)
Presidente de FAEST (Federación de Estudiantes Progresistas de España). (2004-2007)
Consejero del Consejo Escolar del Estado. (2006-2007)
Secretario General de Juventudes Socialistas de La Rioja (2002-2010)
Secretario de Organización de Juventudes Socialistas de España (2007-2012)
Secretario General del PSOE de La Rioja desde 2012.
Diputado autonómico del PSOE en el Parlamento de La Rioja (2007-2008)
Secretario de Organización del PSOE desde julio de 2014.
- Vocal Diputación Permanente from Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2014 to Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Portavoz adjunto Comisión de Interior from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión de Interior from Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 to Wed Mar 14 00:00:00 CET 2012
- Adscrito Comisión de Fomento from Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Educación y Deporte from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Thu Oct 30 00:00:00 CET 2014
- Adscrito Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Thu Feb 23 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Wed Feb 29 00:00:00 CET 2012 to Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012
- Portavoz Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo from Tue Mar 06 00:00:00 CET 2012 to Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Comisión de Igualdad from Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 to Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Vocal Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas from Wed Mar 14 00:00:00 CET 2012 to Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión Mixta para la Unión Europea from Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014 to Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2014
- Vicepresidente Segundo Comisión Mixta para la Unión Europea from Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2014 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Portavoz Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo from Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 to Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo from Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013 to Thu Apr 18 00:00:00 CEST 2013
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas from Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 to Tue Feb 21 00:00:00 CET 2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000264) Presented on 13/09/2012 , qualified on 18/09/2012
- Pregunta oral en Pleno.(180/000425) Presented on 21/02/2013 , qualified on 26/02/2013
- Pregunta oral en Pleno.(180/000598) Presented on 13/06/2013 , qualified on 18/06/2013
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000060)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloDate: 14/03/2012, 17:08:01 - 17:24:17
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en materia de cooperación al desarrollo. (213/000098)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloDate: 14/03/2012, 17:08:01 - 17:24:17
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000107)
Comisión de Cooperación Internacional para el DesarrolloDate: 14/03/2012, 17:08:01 - 17:24:17