Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Feb 24 00:00:00 CET 1957 in Vioño de Piélagos (Cantabria)
Deputy of the V, y VII Legislatures
Casada. 2 hijos. Licenciada en Historia Moderna de España. Concejala del Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria).- Vocal Comisión de Educación y Cultura from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer from Thu Oct 07 00:00:00 CET 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.Ley Modif.L.23/82, del Patrimonio Nacional (121/79) from Wed Mar 22 00:00:00 CET 1995 to Thu Mar 23 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Prop.L.s/medidas conservación productos pesqueros (exp.122/67 from Wed Oct 19 00:00:00 CET 1994 to Wed Feb 15 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.declaracion Parque Nal. Picos de Europa (exp.121/49) from Wed Oct 19 00:00:00 CET 1994 to Wed Dec 21 00:00:00 CET 1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000121) Presented on 28/10/1993 , qualified on 02/11/1993
- Pregunta oral en Pleno.(180/000315) Presented on 17/02/1994 , qualified on 22/02/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/000345) Presented on 24/02/1994 , qualified on 01/03/1994
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la protección de los Picos de Europa. (161/000002)
Comisión de Agricultura, Ganadería y PescaDate: 27/10/1993
-
Pregunta oral en Pleno. Situación y puesta en marcha del Hospital Comarcal de Torrelavega. (180/000121)
PlenoDate: 03/11/1993
-
Modo de constitución y criterios para la distribución de las cantidades de referencia (cuotas) de la reserva nacional láctea. (180/000345)
PlenoDate: 02/03/1994