Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sat Feb 02 00:00:00 CET 1946
Deputy of the XIII, y XIV Legislatures
Licenciado en Medicina, especialista en Medicina Interna.Especialista en Aparato Digestivo.
Máster en Bioética.
Militante socialista
- Presidente Comisión de Cultura y Deporte from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002167) Presented on 17/03/2023 , qualified on 22/03/2023
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/002166) Presented on 17/03/2023 , qualified on 22/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/102608) Presented on 17/02/2023 , qualified on 21/02/2023
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa al impulso de la medicina interna como especialidad clave para afrontar los retos del Sistema Nacional de Salud. (161/004759)
Comisión de Sanidad y ConsumoDate: 29/03/2023, 18:33:44 - 18:36:55
Date: 29/03/2023, 18:44:03 - 18:44:17
-
Proposición no de Ley relativa al cumplimiento del Reglamento (CE) 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos. (161/004762)
Comisión de Sanidad y ConsumoDate: 29/03/2023, 19:01:21 - 19:04:39