Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Dec 09 00:00:00 CET 1959
Deputy of the IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casado.Maestro
Consultor Cooperación Internacional.
Secretario General del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia.
Jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno CV (1983-1987)
Jefe de Gabinete del Conseller de Trabajo GV (1988-1991)
Director Cooperación Internacional GV (1989-1992)
Asesor del Ayuntamiento VLC (1992-1999)
Concejal del Ayuntamiento de Valencia (1999-2009)
Diputado Provincial (2003-2007)
Ministro de Fomento desde el 7 de junio de 2018.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Thu Jan 20 00:00:00 CET 2022 to Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Interior from Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2021 to Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021
- Presidente Comisión de Interior from Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2021 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico from Mon Mar 02 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/015326) Presented on 09/06/2020 , qualified on 16/06/2020
- Declaración de actividades.(004/000265) Presented on 27/11/2019 , qualified on 13/12/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000250) Presented on 27/11/2019 , qualified on 13/12/2019
-
Solicitud de comparecencia del Teniente General don Arturo Espejo Valero, Jefe del Mando de Apoyo (Madrid) de la Guardia Civil, ante la Comisión de Interior, para informar sobre las competencias, mecanismos internos y cumplimiento normativo del Mando de Apoyo de la Guardia Civil en relación con el caso cuarteles. (212/003055)
Comisión de InteriorDate: 30/03/2023, 15:45:58 - 15:46:46
Date: 30/03/2023, 15:53:39 - 15:54:40
Date: 30/03/2023, 16:07:32 - 16:08:43