Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Tue Aug 14 00:00:00 CET 1962 in Madrid
Deputy of the X, y XI Legislatures
Casado. 3 hijos.Licenciado en Derecho. Cuerpo Superior de Administradores civiles del Estado. Abogado en ejercicio. Empresario.
Director General del Gabinete del Ministro del Interior.
Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Director General de Administración Periférica del Estado. Director del Gabinete del Vicepresidente del Gobierno. Subsecretario.
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 to Wed Jan 13 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión Constitucional from Wed Jan 18 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Interior from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Adscrito Comisión de Industria, Energía y Turismo from Thu Apr 30 00:00:00 CEST 2015 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Vocal Comisión de Cultura from Tue Jan 17 00:00:00 CET 2012 to Tue Oct 27 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (121/19). from Tue Jul 02 00:00:00 CEST 2013 to Thu Jul 25 00:00:00 CEST 2013
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (121/83). from Thu Dec 11 00:00:00 CET 2014 to Thu Jan 08 00:00:00 CET 2015
- Ponente Ponencia del Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (122/140). from Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015 to Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o de su modificación (122/141). from Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015 to Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional (121/158). from Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 to Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (121/47). from Mon May 26 00:00:00 CEST 2014 to Wed May 28 00:00:00 CEST 2014
- Vocal Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) from Wed Feb 08 00:00:00 CET 2012 to Tue Jan 12 00:00:00 CET 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008409) Presented on 29/06/2012 , qualified on 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008410) Presented on 29/06/2012 , qualified on 03/07/2012
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/008411) Presented on 29/06/2012 , qualified on 03/07/2012
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, ante la Comisión correspondiente, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000010)
Comisión ConstitucionalDate: 24/01/2012, 19:36:10 - 19:57:46
-
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno, ante la Comisión Constitucional, para que explique las líneas generales de la política que va seguir su Ministerio a lo largo de la Legislatura. (213/000075)
Comisión ConstitucionalDate: 24/01/2012, 19:36:10 - 19:57:46
-
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, ante la Comisión Constitucional, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura. (213/000101)
Comisión ConstitucionalDate: 24/01/2012, 19:36:10 - 19:57:46