Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Dec 05 00:00:00 CET 1962 in Madrid
Deputy of the V Legislatura
Casado. 1 hijo. Master privado en Publicidad. Técnico en Publicidad y Marketing en Cruz Roja. Miembro del Gabinete de la Vicesecretaría General del PSOE. Presidente del Centro de Estudios Juveniles. Diputado Autonómico por Madrid en la II Legislatura. Dirigente de las Juventudes Socialistas (1985-1990).- Vocal Comisión de Defensa from Tue Jun 07 00:00:00 CEST 1994 to Tue Feb 21 00:00:00 CET 1995
- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo from Tue Feb 21 00:00:00 CET 1995 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE from Tue May 24 00:00:00 CEST 1994 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000205) Presented on 19/05/1994 , qualified on 24/05/1994
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000244) Presented on 23/06/1994 , qualified on 28/06/1994
- Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE.(182/000341) Presented on 15/12/1994 , qualified on 20/12/1994
-
Pregunta oral al Director General del Ente Público RTVE. Medidas adoptadas por Televisión Española (TVE) ante la creciente presión social contra la llamada 'telebasura' y programas no apropiados para menores, así como valoración del Código de Autorregulación de las televisiones. (182/000205)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEDate: 25/05/1994
-
Posibilidad de un convenio entre las distintas cadenas de televisión para luchar contra la contraprogramación. (182/000244)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEDate: 28/06/1994
-
Aspectos más relevantes de la programación especial que Radio Nacional de España (RNE) y Televisión Española (TVE) ofrecerán coincidiendo con las vacaciones escolares en las fechas festivas de Navidad y fin de año de 1994-1995. (182/000341)
Comisión de control parlamentario sobre RTVEDate: 21/12/1994