Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Oct 29 00:00:00 CET 1934 in Gibraleón (Huelva)
Deputy of the IV, y V Legislatures
Casado. Cinco hijos. Licenciado en Derecho. Abogado. Concejal del Ayuntamiento de Huelva en 1979. Presidente de la Diputación de Huelva (1980-1983). Parlamentario Andaluz en la I Legislatura. Senador en la III Legislatura. Encomienda de la Orden del Mérito Civil.- Vocal Comisión de Justicia e Interior from Wed Sep 08 00:00:00 CEST 1993 to Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia seguimiento accidentes tráfico por práctica ciclismo (154/16) from Tue Feb 21 00:00:00 CET 1995 to Wed Nov 22 00:00:00 CET 1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/000598) Presented on 23/06/1994 , qualified on 28/06/1994
- Pregunta oral en Pleno.(180/001010) Presented on 02/03/1995 , qualified on 07/03/1995
- Pregunta oral en Pleno.(180/001119) Presented on 20/04/1995 , qualified on 25/04/1995
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre política del Gobierno y medidas a realizar a fin de poder transferir las competencias sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Comunidad Autónoma Andaluza. (173/000024)
PlenoDate: 01/03/1994
-
Pregunta oral al Gobierno en Comisión. Utilización por un Asesor del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de un coche oficial para su traslado a la región portuguesa del Algarve. (181/000386)
Comisión de Agricultura, Ganadería y PescaDate: 21/04/1994
-
Pregunta oral en Pleno. Causas por las que el día 22/06/94 se produjo un incendio en el Parque Nacional de Doñana. (180/000598)
PlenoDate: 29/06/1994