Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Mar 25 00:00:00 CET 1951 in Sevilla
Deputy of the I, y II Legislatures
Casado. Economista.- Vocal Comisión de Defensa (10/05/1979 a 03/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Defensa (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Cultura (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Pregunta oral en Pleno.(180/000072) Presented on 17/04/1980
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000533) Presented on 31/01/1980
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000558) Presented on 13/02/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Ley General del Servicio Militar. (122/000036)
PlenoDate: 17/10/1979
-
Proyecto de ley. Presupuestos Generales del Estado para 1980. (121/000286)
PlenoDate: 30/11/1979