Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Oct 01 00:00:00 CET 1944 in Logroño (La Rioja)
Deputy of the Constituyente, I, II, III, IV, V, y VI Legislatures
Casado con Dª Magdalena Ibarra. 1 hijo. Estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona. Abogado y Asesor laboral. Miembro del Comité Federal y Secretario General de la Comisión Ejecutiva Provincial de Logroño del PSOE.- Vocal Diputación Permanente from Mon Jun 28 00:00:00 CEST 1982 to Thu Nov 18 00:00:00 CET 1982
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Tue Nov 03 00:00:00 CET 1981 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión Constitucional (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) from Wed Apr 08 00:00:00 CEST 1981 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Justicia (10/05/1979 a 03/03/1982) from Thu May 10 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vicepresidente Segundo Comisión de Justicia e Interior (03/03/1982 a 27/08/1982) from Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Vocal Comisión de Obras Públicas y Urbanismo (11/05/1979 a 10/03/1982) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Wed Mar 10 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Agricultura (11/05/1979 a 16/12/1981) from Fri May 11 00:00:00 CEST 1979 to Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación (16/12/1981 a 03/03/1982) from Wed Dec 16 00:00:00 CET 1981 to Wed Mar 03 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Incompatibilidades (17/04/1979 a 11 /03/1982) from Tue Apr 17 00:00:00 CEST 1979 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Presuntos Malos Tratos a los Detenidos en el Pais Vasco (28/12/1979 a 25/02/1981) from Fri Dec 28 00:00:00 CET 1979 to Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981
- Secretario Segundo Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (25/02/1981 a 11/03/1982) from Wed Feb 25 00:00:00 CET 1981 to Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982
- Vocal Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos (11/03/1982 a 27/08/1982) from Thu Mar 11 00:00:00 CET 1982 to Tue Aug 31 00:00:00 CEST 1982
- Interpelación ordinaria.(170/000015) Presented on 09/04/1980
- Interpelación ordinaria.(170/000162) Presented on 25/04/1979
- Interpelación ordinaria.(170/000163) Presented on 06/03/1980
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Investidura del Presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez González. (080/000001)
PlenoDate: 30/03/1979
-
Proyecto de ley. General Penitenciaria (Orgánica). (121/000150)
PlenoDate: 24/07/1979
-
Proposición no de ley ante el Pleno. Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos. (162/000153)
PlenoDate: 22/11/1979