Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Jul 02 00:00:00 CEST 1978
Deputy of the X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Casado.Ingeniero Industrial. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Máster de Profesorado de E.S.O. y F.P.
Concejal del Ayuntamiento de Calanda (2011-actualidad)
Consejero de la Comarca del Bajo Aragón (2011-2013)
- Portavoz adjunto Comisión de Educación y Deporte from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo from Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Vocal Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente from Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 to Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Declaración de actividades.(004/000039) Presented on 30/12/2015 , qualified on 02/02/2016
- Declaración de bienes y rentas.(005/000216) Presented on 08/01/2016 , qualified on 02/02/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. (161/000374)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteDate: 19/04/2016, 11:53:15 - 11:58:39
-
Proposición no de Ley sobre la necesidad de impulsar estratégicamente las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la creación de un nuevo Plan de Transformación Digital y de Procesos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. (161/000610)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 28/04/2016