Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Sun Feb 23 00:00:00 CET 1958
Deputy of the VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, y XV Legislatures
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Abogado.Máster en Dirección de Empresas. Distribución Comercial.
Diputado y Vicepresidente Primero del Parlamento de Galicia (1997-2000)
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 to Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017
- Presidente Comisión de Fomento from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013 from Wed Apr 18 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo from Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas from Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 to Fri Feb 08 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000266) Presented on 11/05/2017 , qualified on 16/05/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000148) Presented on 03/03/2017 , qualified on 07/03/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000149) Presented on 03/03/2017 , qualified on 07/03/2017
-
Composición de las Comisiones. Constitución de la Comisión de Fomento y elección de los miembros que forman parte de la Mesa de dicha Comisión. (041/000020)
Comisión de FomentoDate: 13/09/2016, 17:36:51 - 17:39:55
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la necesidad de transferir a Galicia la autopista del Atlántico, AP-9. (161/000129)
Comisión de FomentoDate: 30/11/2016, 15:55:52 - 16:02:53
-
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de transferir a Galicia la Autopista del Atlántico, AP-9. (161/000998)
Comisión de FomentoDate: 15/02/2017, 18:44:20 - 18:50:37