Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri May 23 00:00:00 CET 1930 in Mollet del Vallés (Barcelona)
Deputy of the Constituyente, I, IV, V, y VI Legislatures
Casado. Un hijo. Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Miembro de la Ponencia Redactora de la Constitución de 1978. Miembro de la Comisión redactora del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Gran Cruz de Isabel la Católica. Orden del Mérito Constitucional. Ha publicado diversos libros y estudios sobre temas políticos. Ministro de Cultura desde marzo de 1991.- Vocal Suplente Diputación Permanente from Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 to Thu Jul 18 00:00:00 CEST 1991
- Presidente Comisión Constitucional from Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 to Tue Apr 16 00:00:00 CEST 1991
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 to Tue Apr 16 00:00:00 CEST 1991
- Vocal Comisión de Reglamento from Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 to Tue Apr 16 00:00:00 CEST 1991
- Ponente Ponencia sobre Unión Política (exp. 154/000014) from Mon Jun 11 00:00:00 CEST 1990 to Tue Apr 16 00:00:00 CEST 1991
-
Autorización de Convenios Internacionales. Canje de Cartas y Anejos entre España y los Países Bajos, constitutivo de Acuerdo, reconociendo el derecho a votar en elecciones municipales a los nacionales holandeses en España y a los españoles en los Países Bajos, realizado en Madrid el 23/02/89. (110/000013)
Comisión de Asuntos ExterioresDate: 14/03/1990
-
Tratado de asistencia mutua en materia penal entre el Reino de España y Australia, hecho en Madrid el 03/07/89. (110/000046)
Comisión de Asuntos ExterioresDate: 29/05/1990
-
Pregunta oral en Pleno. Proyectos que tiene el Gobierno sobre la restauración y posterior utilización del conjunto urbanístico llamado 'Cuartel de la Trinidad' de Málaga. (180/000652)
PlenoDate: 10/04/1991