Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed May 27 00:00:00 CET 1959 in Pesquera (Cantabria)
Deputy of the XI, y XII Legislatures
Funcionario del Estado.Concejal en el Ayuntamiento de Talavera. Delegado JCCM. Senador.
- Vocal Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017 to Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
- Secretario Segundo Comisión de Asuntos Exteriores from Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Segundo Comisión de Asuntos Exteriores from Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 to Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Defensa from Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Interior from Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Fomento from Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2017 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vicepresidente Primero Comisión de Economía, Industria y Competitividad from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017
- Vicepresidente Primero Comisión de Economía y Competitividad from Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades from Wed Nov 16 00:00:00 CET 2016 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN from Tue Nov 13 00:00:00 CET 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta oral en Pleno.(180/000137) Presented on 16/02/2017 , qualified on 21/02/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000572) Presented on 21/11/2017 , qualified on 28/11/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/001124) Presented on 31/05/2018 , qualified on 31/05/2018
-
Pregunta oral en Pleno. ¿Va a impulsar el Gobierno el fin de la manipulación informativa en RTVE? (180/000137)
PlenoDate: 22/02/2017, 09:51:28 - 09:52:00
Date: 22/02/2017, 09:53:58 - 09:56:00
-
Pregunta oral a la Corporación RTVE. Balance que hace de su Presidencia al frente de la Corporación RTVE desde el año 2014. (178/000021)
Comisión Mixta Control Parlam. de la Corporación RTVE y sus SociedadesDate: 09/03/2017, 17:17:35 - 17:17:43