Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Mon Nov 09 00:00:00 CET 1964
Deputy of the XI, XII, y XIII Legislatures
Licenciado en Geografía e Historia. Especialidad en Geografía por la Universidad de Murcia.Coordinador de Ciudadanos en Águilas.
- Portavoz Comisión de Industria, Comercio y Turismo from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica from Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2018 to Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica from Tue Jul 10 00:00:00 CEST 2018 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz adjunto Comisión de Industria, Energía y Turismo from Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2016 to Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital from Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Portavoz Comisión de Industria, Energía y Turismo from Fri Oct 07 00:00:00 CEST 2016 to Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016
- Portavoz Comisión para el Estudio del Cambio Climático from Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 to Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). from Tue Feb 05 00:00:00 CET 2019 to Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático (154/12). from Tue Feb 20 00:00:00 CET 2018 to Tue Jun 26 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático (154/12). from Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018 to Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2018
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (121/18). from Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2018 to Wed Oct 10 00:00:00 CEST 2018
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000259) Presented on 16/03/2017 , qualified on 21/03/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000409) Presented on 01/06/2017 , qualified on 06/06/2017
- Pregunta oral al Gobierno en Comisión.(181/000794) Presented on 07/03/2018 , qualified on 07/03/2018
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas. (161/000152)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 05/10/2016, 09:23:58 - 09:28:12
-
Proposición no de Ley sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. (161/000338)
Comisión de Industria, Energía y TurismoDate: 05/10/2016, 10:00:52 - 10:03:09
-
Proposición no de Ley sobre medidas para reducir el impacto medioambiental relacionado con el consumo y la utilización de productos elaborados a partir de plásticos no biodegradables. (161/000705)
Comisión para el Estudio del Cambio ClimáticoDate: 23/11/2016, 18:05:11 - 18:22:05