Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Jul 03 00:00:00 CET 1936 in Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Deputy of the Constituyente, I, II, y VI Legislatures
Diputado en las Legislaturas Constituyente, I y II. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho del Trabajo. Afiliado al PSOE en 1972. Miembro de la CEC de UGT 1976-83. Secretario General del PS Canario desde 1977. Miembro de la CEF del PSOE desde 1990. Diputado del Parlamento 1983-93 y Presidente del Gobierno de Canarias 1983-87 y 1991-93. Ministro para las Administraciones Públicas 1993-95 y de Educación y Ciencia 1995-96.- Vocal Comisión Constitucional from Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jul 06 00:00:00 CEST 1999
- Presidente Comisión de Política Social y Empleo from Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 to Tue Jul 06 00:00:00 CEST 1999
- Ponente Ponencia Prop.L.O. reforma L.O.10/82 Estatuto de Canarias (127/2). from Tue Sep 24 00:00:00 CEST 1996 to Wed Oct 09 00:00:00 CEST 1996
- Pregunta oral en Pleno.(180/000641) Presented on 14/05/1997 , qualified on 20/05/1997
- Pregunta oral en Pleno.(180/001289) Presented on 04/06/1998 , qualified on 09/06/1998
- Pregunta oral en Pleno.(180/001296) Presented on 11/06/1998 , qualified on 16/06/1998
-
Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía. Proposición de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias (corresponde al número de expediente 127/000016/0000 de la V Legislatura). (127/000002)
PlenoDate: 11/06/1996
Date: 24/10/1996
Date: 31/10/1996