Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Fri Feb 13 00:00:00 CET 1976
Deputy of the XIV, y XV Legislatures
Ingeniero Civil.Ingeniero Técnico Obras Públicas
- Vocal Suplente Diputación Permanente from Tue Jan 28 00:00:00 CET 2020 to Thu Aug 17 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Defensa from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Política Territorial from Tue Dec 14 00:00:00 CET 2021 to Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022
- Portavoz Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico from Fri Feb 07 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional from Thu Feb 13 00:00:00 CET 2020 to Thu Feb 27 00:00:00 CET 2020
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103812) Presented on 13/03/2023 , qualified on 22/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/103787) Presented on 10/03/2023 , qualified on 14/03/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/102608) Presented on 17/02/2023 , qualified on 21/02/2023
-
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. (122/000288)
PlenoDate: 28/03/2023, 15:53:41 - 15:59:55
-
Proyecto de ley. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (121/000125)
PlenoDate: 23/11/2022, 11:39:23 - 11:42:39
-
Moción consecuencia de interpelación urgente. Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público que contribuya a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. (173/000171)
PlenoDate: 04/10/2022, 19:12:33 - 19:17:22