Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Wed Jul 19 00:00:00 CEST 1978
Diputada de la XIII, XIV, y XV Legislaturas
Técnico Informático.Senadora en la XI y XII Legislaturas.
Concejal del Ayuntamiento de Alcolea de Cinca, Huesca, hasta mayo de 2019.
Diputada de las Cortes de Aragón (Junio 2015- Diciembre 2015).
Secretaria de Política Autonómica del PSOE de Aragón
Condición plena: Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
Causó baja el Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
Histórico de cargos
- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Tue Jul 23 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Defensa desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Fomento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Presidenta Comisión del Estatuto de los Diputados desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Vocal Comisión Mixta de Seguridad Nacional desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Sep 24 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019 al Tue Dec 03 00:00:00 CET 2019
- Miembro Titular Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
- Miembro Suplente Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) desde el Tue May 21 00:00:00 CEST 2019 al Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019
Iniciativas Parlamentarias
- Declaración de actividades.(004/000187) Presentado el 13/05/2019 , calificado el 05/06/2019
- Declaración de bienes y rentas.(005/000166) Presentado el 13/05/2019 , calificado el 05/06/2019