Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Jun 18 00:00:00 CET 1947 en Murcia
Diputado de la II, III, y IV Legislaturas
Casado con Purificación García Perea. 3 hijos. Licenciado en Derecho. Abogado del Estado.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Mon Jul 28 00:00:00 CEST 1986 al Fri Jul 17 00:00:00 CEST 1987
- Vocal Diputación Permanente desde el Fri Jul 17 00:00:00 CEST 1987 al Tue Nov 21 00:00:00 CET 1989
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Tue Mar 03 00:00:00 CET 1987 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 1989
- Vocal Comisión Constitucional desde el Tue Feb 24 00:00:00 CET 1987 al Sat Sep 02 00:00:00 CEST 1989
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde el Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 al Sat Sep 02 00:00:00 CEST 1989
- Vocal Comisión de Reglamento desde el Tue Feb 24 00:00:00 CET 1987 al Sat Sep 02 00:00:00 CEST 1989
- Vocal Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE desde el Wed Sep 10 00:00:00 CEST 1986 al Tue Feb 24 00:00:00 CET 1987
- MOCION DE CENSURA.(082/000001) Presentado el 23/03/1987 , calificado el 24/03/1987
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/000270) Presentado el 04/03/1987 , calificado el 10/03/1987
- PREGUNTA ORAL EN PLENO.(180/000271) Presentado el 04/03/1987 , calificado el 10/03/1987
-
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISION. SOLICITUD DE COMPARECENCIA, A PETICION PROPIA, DEL SEÑOR MINISTRO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, A FIN DE INFORMAR SOBRE POLITICA DE SU DEPARTAMENTO. (211/000008)
COMISION REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICASFecha: 14/10/1986
-
COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISION. SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO CON MOTIVO DE LA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1987. (212/000083)
COMISION PRESUPUESTOSFecha: 21/10/1986
-
SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CON MOTIVO DE LA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1987. (212/000084)
COMISION PRESUPUESTOSFecha: 21/10/1986