Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Tue Nov 19 00:00:00 CET 1985
Diputado de la XIV Legislatura
Soltero.Licenciado en filología francesa. Máster en formación del profesorado.
Concejal en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) desde 2018.
- Vocal Comisión de Justicia desde el Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 al Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022
- Portavoz adjunto Comisión de Defensa desde el Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Portavoz Comisión de Defensa desde el Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 al Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022
- Portavoz adjunto Comisión de Interior desde el Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 al Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Interior desde el Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 al Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022
- Adscrito Comisión de Interior desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde el Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Educación y Formación Profesional desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Adscrito Comisión de Política Territorial desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Cultura y Deporte desde el Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vicepresidente Segundo Comisión de Sanidad y Consumo desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Vocal Comisión de Sanidad y Consumo desde el Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 al Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2022
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2022 al Tue May 30 00:00:00 CEST 2023
- Ponente Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (121/111) desde el Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022 al Wed Nov 30 00:00:00 CET 2022
- Miembro Delegación española en la Conferencia para la PESC/PCSD desde el Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 al Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2022
- Miembro Titular Delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol desde el Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2022 al Thu Aug 25 00:00:00 CEST 2022
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/107794) Presentado el 19/05/2023 , calificado el 01/06/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/107774) Presentado el 18/05/2023 , calificado el 01/06/2023
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/107718) Presentado el 18/05/2023 , calificado el 01/06/2023
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en los regadíos. (161/004681)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónFecha: 22/03/2023, 17:43:22 - 17:47:04
-
Proposición no de Ley sobre la adaptación del seguro agrario combinado a las necesidades y características de los cultivos y a los desafíos del cambio climático. (161/004901)
Comisión de Agricultura, Pesca y AlimentaciónFecha: 22/03/2023, 18:43:02 - 18:46:16
-
Moción de censura. Moción de censura al Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón que incluye como candidato a la Presidencia del Gobierno a don Ramón Tamames Gómez. (082/000002)
PlenoFecha: 21/03/2023, 19:31:56 - 19:39:30