Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Fri Jan 18 00:00:00 CET 1963
Diputada de la X, XI, y XII Legislaturas
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Pediatría y Áreas Específicas. Pediatra de Área en C.S. Colinares (en servicios especiales).Alcaldesa de Santoña desde 2001 hasta 2011.
Secretaria General de la Agrupación Socialista de Santoña.
Secretaria de Sanidad y BS de la Comisión Ejecutiva Regional del Cantabria.
- Vicepresidenta Primera Comisión de Economía y Competitividad desde el Wed Feb 10 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrita Comisión de Fomento desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrita Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Adscrita Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Portavoz adjunta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales desde el Wed Feb 17 00:00:00 CET 2016 al Tue May 03 00:00:00 CEST 2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000225) Presentado el 19/02/2016 , calificado el 23/02/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000536) Presentado el 14/03/2016 , calificado el 29/03/2016
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/000537) Presentado el 14/03/2016 , calificado el 29/03/2016
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la moratoria y la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica (fracking). (161/000170)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 29/03/2016, 11:36:30 - 11:40:05