Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sat Oct 13 00:00:00 CET 1962
Diputado de la XII Legislatura
Licenciado en Farmacia.Director de Área Biopharma para Países Árabes.
- Adscrito Comisión de Asuntos Exteriores desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Interior desde el Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Adscrito Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Secretario Primero Comisión de Transición Ecológica desde el Thu Sep 06 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Transición Ecológica desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Thu Sep 06 00:00:00 CEST 2018
- Adscrito Comisión de Cultura y Deporte desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas desde el Wed Jul 11 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044845) Presentado el 31/01/2019 , calificado el 05/02/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044846) Presentado el 31/01/2019 , calificado el 05/02/2019
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/044847) Presentado el 31/01/2019 , calificado el 05/02/2019
-
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
PlenoFecha: 19/06/2018, 15:04:18 - 15:04:32
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad del juego online. (161/001695)
Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las DrogasFecha: 09/10/2018, 10:56:37 - 11:00:53
-
Proposición no de Ley sobre la regulación de la publicidad de las empresas de sector energético. (161/003176)
Comisión de Transición EcológicaFecha: 18/12/2018, 12:24:57 - 12:27:49