Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacida el Sat Feb 13 00:00:00 CET 1988
Diputada de la XI, XII, XIII, y XIV Legislaturas
Licenciada en Psicología por la UAM.Máster en Psicología de la Educación.
Actualmente realiza su tesis doctoral.
Miembro del Consejo Ciudadano de Podemos y del Consejo de Coordinación.
Responsable de la Oficina del Secretario General.
Desde los 16 años participa en diferentes movimientos populares.
Aprendiz de la lucha por el derecho a la vivienda.
- Vocal Diputación Permanente desde el Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2016 al Tue May 21 00:00:00 CEST 2019
- Portavoz Titular Junta de Portavoces desde el Mon Feb 20 00:00:00 CET 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Junta de Portavoces desde el Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2016 al Mon Feb 20 00:00:00 CET 2017
- Vocal Comisión Constitucional desde el Wed Oct 18 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Interior desde el Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017 al Tue Dec 05 00:00:00 CET 2017
- Adscrita Comisión de Política Territorial y Función Pública desde el Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de Educación y Deporte desde el Tue Sep 13 00:00:00 CEST 2016 al Fri May 12 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados desde el Fri Feb 22 00:00:00 CET 2019 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Vocal Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados desde el Wed Feb 22 00:00:00 CET 2017 al Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2018
- Vocal Comisión Consultiva de Nombramientos desde el Wed Aug 02 00:00:00 CEST 2017 al Tue Mar 05 00:00:00 CET 2019
- Portavoz adjunta Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia desde el Wed Sep 28 00:00:00 CEST 2016 al Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Suplente Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos desde el Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2017 al Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos desde el Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jul 20 00:00:00 CEST 2017
- Vocal Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular desde el Thu May 11 00:00:00 CEST 2017 al Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2017
- Moción de censura.(082/000001) Presentado el 19/05/2017 , calificado el 23/05/2017
- Pregunta oral en Pleno.(180/000041) Presentado el 24/11/2016 , calificado el 29/11/2016
- Pregunta oral en Pleno.(180/000071) Presentado el 15/12/2016 , calificado el 20/12/2016
-
Comparecencia del Gobierno en Comisión (art. 44). Solicitud de comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Educación y Deporte, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000102)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 30/11/2016, 18:29:42 - 18:38:29
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Educación y Deporte, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. (213/000117)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 30/11/2016, 18:29:42 - 18:38:29
-
Solicitud de comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Educación y Deporte, para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente Legislatura en las materias de Educación y Deporte. (213/000132)
Comisión de Educación y DeporteFecha: 30/11/2016, 18:29:42 - 18:38:29