Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Wed Oct 03 00:00:00 CET 1934 en Santa María del Páramo (Léon)
Diputado de la I, II, IV, V, y VI Legislaturas
Diputado en las Legislaturas Constituyente, I, II, IV y V. Casado. Dos hijos. Ingeniero Industrial. Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado (en situación de excedencia). Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.- Vocal Suplente Diputación Permanente desde el Mon Jun 10 00:00:00 CEST 1996 al Mon Feb 10 00:00:00 CET 1997
- Presidente Comisión de Justicia e Interior desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Mon Feb 10 00:00:00 CET 1997
- Vocal Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas desde el Thu May 16 00:00:00 CEST 1996 al Mon Feb 10 00:00:00 CET 1997
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar acerca de la relación de dicha empresa con Sevillana de Electricidad. (212/000378)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 09/04/1997
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para informar de las propuestas laborales para las centrales térmicas de dicha Empresa; del futuro de sus actuales centrales térmicas, así como de los planes de inversión en As Pontes y comarca y de los posibles convenios con el Ayuntamiento y la Junta de Galicia. (212/000423)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 09/04/1997
-
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Compañía Pública Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA), ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique las perspectivas y las líneas de desarrollo futuro de la empresa, así como de la política laboral resultante de la aplicación de las mismas. (212/000570)
Comisión de Industria, Energía y TurismoFecha: 29/10/1997