Ruta de navegación
Menú de navegación
Diputados
Ficha personal
Nacido el Sun Jun 04 00:00:00 CET 1967 en Cartagena (Murcia)
Diputado de la V, VI, y VII Legislaturas
Casado. Cursó estudios de Ciencias Empresariales y de Ciencias Políticas.- Vocal Comisión de Defensa desde el Tue May 30 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Vocal Comisión de Industria, Energía y Turismo desde el Tue Sep 12 00:00:00 CEST 1995 al Tue Jan 09 00:00:00 CET 1996
- Ponente Ponencia Proy.L. s/medidas daños inundaciones en Guadalajara (121/118) desde el Tue Nov 07 00:00:00 CET 1995 al Tue Nov 07 00:00:00 CET 1995
- Ponente Ponencia Proy.L.medidas abastecimiento hidráulico por sequía(121/110) desde el Wed Sep 20 00:00:00 CEST 1995 al Wed Oct 04 00:00:00 CET 1995
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/012840) Presentado el 20/09/1995 , calificado el 26/09/1995
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/012841) Presentado el 20/09/1995 , calificado el 26/09/1995
- Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.(184/012842) Presentado el 20/09/1995 , calificado el 26/09/1995
-
Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión. Solicitud de comparecencia del Subsecretario de Industria y Energía, ante la Comisión de Presupuestos, para dar cuenta, previa remisión de la documentación precisa, de la liquidación del presupuesto del año 1995 a 31 de agosto, así como la concreción de los efectos del recorte y ajuste presupuestario aprobados durante el primer trimestre del año por el Consejo de Ministros. (212/001575)
Comisión de PresupuestosFecha: 03/10/1995
-
Proposición no de Ley en Comisión. Proposición no de Ley relativa a la regeneración de la Bahía de Portman (Murcia). (161/000603)
Comisión de Infraestructuras y Medio AmbienteFecha: 21/11/1995