Breadcrumb
Navigation Menu
Diputados
Personal file
Born on Wed Feb 25 00:00:00 CET 1953 in Madrid
Deputy of the II, III, IV, V, VI, y VII Legislatures
Casado con Ana Botella Serrano. 3 hijos. Inspector de Finanzas del Estado. Licenciado en derecho.- Vocal Diputación Permanente from Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 to Tue Jun 29 00:00:00 CEST 1993
- Portavoz Titular Junta de Portavoces from Thu Nov 30 00:00:00 CET 1989 to Tue Apr 13 00:00:00 CEST 1993
- Vocal Comisión Constitucional from Thu Dec 21 00:00:00 CET 1989 to Tue Apr 13 00:00:00 CEST 1993
- Funciones de la Diputación Permanente.(062/000006) Presented on 15/01/1991 , qualified on 17/01/1991
- Funciones de la Diputación Permanente.(062/000011) Presented on 14/01/1992 , qualified on 23/01/1992
- Funciones de la Diputación Permanente.(062/000012) Presented on 17/07/1992 , qualified on 21/07/1992
-
Propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. Propuesta de Don Felipe González Márquez como candidato a la Presidencia del Gobierno. (080/000001)
PlenoDate: 04/12/1989
-
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno. Solicitud de comparecencia del Gobierno, a petición propia, ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre la Cumbre del Consejo Europeo, celebrada en Estrasburgo los días 08 y 09/12/89. (210/000001)
PlenoDate: 20/12/1989
-
Comparecencia del Vicepresidente del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en su reunión del día 30/01/90. (210/000005)
PlenoDate: 01/02/1990